Dirigenti cessati
Art. 14. c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)In questa sezione è possibile trovare i curricula, le competenze e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi dirigenziali:
Nessuna occorrenza presente con questa selezione
Antonino Rera
Dirigente Responsabile del Servizio Economato c/o l'area Bilancio e Risorse - Incarico ulteriormente prorogato con D.S. n.76 del 28/06/2017 sino al 31/07/2017
Sede:Piazza pretoria
Contatti
Telefono: -
Fax:
Competenze: Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali
(art.15, c.1 lett.a, c.2, d.lgs. n.33/2013):
- Incarico Dirigenziale Provvedimento Data Contratto Repertorio
- Servizio Economato ed approvvigionamenti D.S. n.113 del 10/08/2015 11/08/2015 Reg. 7/590
Atto di nomina (art.14, c.1, lett.a, d.lgs. n.33/2013):
-
DETERMINA SINDACALE N 76 DEL 28/06/2017 - PROROGA INCARICO A TEMPO DETERMINATO SINO AL 31/07/2017
creazione :17-LUG-17 - modifica :10-NOV-23
Curriculum (art.10, c.8, lett.d, d.lgs. n.33/2013 - art.15, c.1, let.b, d.lgs. n.33/2013):
-
CURRICULUM VITAE PUBBLICATO IL 15/10/2015
creazione :15-OTT-15 - modifica :10-NOV-23
-
CURRICULUM VITAE PUBBLICATO IL 02/11/2016
creazione :02-NOV-16 - modifica :10-NOV-23
Dati relativi ai compensi, comunque denominati, relativi
al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed
ammontare erogato
(art.15, c.1, lett.d, d.lgs. n.33/2013):
-
Compenso
TOTALE RETRIBUZIONE LORDA
€. 75.859,03
Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali, e relativi compensi
(art.15, c.1, lett.c, d.lgs. n.33/2013) :
-
Carica assuntaCompenso
-
Componente Collegio Revisore dei Conti AmgEnergia SPA Componente CDA dal 01/08/2012€. 0,00
Compensi di qualsiasi natura connessi alla assunzione della carica; gli
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
-
Ufficio competente alla liquidazioneN° provv.Data provv.Importo
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
(art.20, c.3, d.lgs. n.39/2013):
-
creazione :29-OTT-15 - modifica :10-NOV-23
-
creazione :15-SET-16 - modifica :10-NOV-23
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità
al conferimento dell'incarico (art.20, c.3, d.lgs. n.39/2013):
-
creazione :11-AGO-15 - modifica :10-NOV-23
-
creazione :15-SET-16 - modifica :10-NOV-23
-
creazione :28-APR-17 - modifica :10-NOV-23
-
creazione :11-LUG-17 - modifica :10-NOV-23
Pubblicità della situazione patrimoniale del personale dirigenziale
(art.17, c.22, legge n.127/1997):
-
creazione :28-APR-17 - modifica :10-NOV-23